Alcaldes de Mieres en la historia
El concejo de Mieres, se ubica en Asturias Central dentro de la Cuenca Carbonífera Central Asturiana, tiene una superficie de unos 144 km2, y en 1.994 alcanzó 53.335 habitantes en la capital y 15.964 en el municipio. Limita con los concejos de Aller, Lena, Riosa, Morcín, Ribera de Arriba, Oviedo, Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana
D. José Sela y Sela alcalde 1923-1930 (considerado como uno de los mejores alcaldes de Mieres). Foto del ayuntamiento de Mieres. Foto Archivo. |
Manuel Llaneza
Zapico (14/1/1879, San Miguel de Lada-Langreo, Asturias - 24/1/1931, Mieres,
Asturias). Fue alcalde de Mieres desde el 1 de enero de 1918 a 1 de junio de
1921. (...). Saber más... Fundación Pablo Iglesias. |
¡¡SOBRE MIERES!! Y no saber lo que es Mieres? ¡Oye y quédate asombrado!. Sobre una vega que riega un río bien encauzado, esta Mieres reclinado recreándose en su vega. Con tan bella situación es más que un pueblo, un vergel. ¡Y que calles!. Todas son de moderna construcción y trazadas a cordel. Por su riqueza sin par es hoy de la industria el centro este pueblo singular; y si no es puerto de mar es por que esta tierra adentro. En invierno y en verano no hallarás nada más sano que este clima encantador, ¡ni hay otro pueblo mejor desde Ablaña a Santullano! (...).
[Comentarios en junio de 1892 en "El Lunes Imparcial", acerca del verano en Mieres de Vital Aza].
[Comentarios en junio de 1892 en "El Lunes Imparcial", acerca del verano en Mieres de Vital Aza].
Vital Aza (Pola de Lena 28/04/1851-Madrid 13/12/1912)
"Soy d´esa villa y a honra Tengo haber nacío en’ella”. Teodoro Cuesta (9/11/1829 - 1/02/1895), versos de "Andalucía y Asturias"
"Mieres dejó de ser huerto y fue mina, dejó de ser río y fue fábrica (...)" Víctor Alperi (Mieres 1930- 2013) en su novela Sueño de sombra.
“Mieres está tan transformado y perdió tanto patrimonio histórico, que la mayoría de sus vecinos desconocen su pasado”. Mayte Zapico (Historiadora)